SPD
Bundesminister a.D.
Biographie:
Geboren am 16. August 1942 in Berlin.
Abitur in Osnabrück
Studium in Saarbrücken
von 1970 bis 1975 Landesvorsitzender der Jungsozialisten
vom 05. Juli 1979 bis 05. Juli 1982 stellvertretender Fraktionsvorsitzender
seit 1977 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Saarbrücken-Stadt
Mitglied des SPD-Parteivorstandes, Vorsitzender der Medienkommission beim SPD-Parteivorstand
ab 27.03.1985 Fraktions- und seit 20. April 1996 Landesvorsitzender der SPD Saar
am 4. Mai 1975, am 27. April 1980, am 10. März 1985, am 28. Januar 1990 und am 16. Oktober 1994 in den Landtag gewählt
10. November 1998 Ministerpräsident des Saarlandes
Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
2000 Rücktritt
Kontakt:
Am Zoo 1
66121 Saarbrücken